Renseignements sur Daniel Tenisch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Daniel Tenisch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2550061, Registre du commerce Argovie, (400)
KÖHL Schweiz Vertriebs GmbH, in Aarau, CHE-281.858.039, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410329).
Statutenänderung:
08.12.2015.
Sitz neu:
Küttigen.
Domizil neu:
Baumschulweg 2 B, 5022 Rombach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clerici, Urs, von Walzenhausen, in Aarau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenisch, Daniel, von Grengiols, in Küttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Aarau, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 7085236, Registre du commerce Argovie, (400)
KÖHL Schweiz Vertriebs GmbH, in Aarau, CHE-281.858.039, Rohrerstrasse 78, 5000 Aarau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2013.
Zweck:
Import und Handel mit Sitz- und Büromöbeln insbesondere in der Schweiz;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 14.02.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Tenisch, Daniel, von Grengiols, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
BO Büro-Organsiations AG (CHE-103.734.263), in Aarau, Gesellschafterin, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4581796, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lauper Bürotrend AG, in Allschwil, CH-280.3.916.848-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2005, S. 4, Publ. 2950458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendimann, Patrick, von Uttigen, in Reinach BL, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Arthur, von Würenlingen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hurter, Jürg, von Malters, in Niederscherli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tenisch, Daniel, von Grengiols, in Rombach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.