Renseignements sur Dennis Teichmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dennis Teichmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006036579, Registre du commerce Berne, (36)
Bont Software GmbH, in Bern, CHE-256.599.544, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informatik sowie die Bereitstellung, den Betrieb und Unterhalt von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 22'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Teichmann, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 713 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Nass, Romea, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 220 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Peric, Nikola, kanadischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 614 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Gupta, Neha, indische Staatsangehörige, in Gurugram (IN), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 653 Stammanteilen zu je CHF 10.00.
Numéro de publication: HR02-1005818491, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Jacando AG, in Basel, CHE-390.215.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teichmann, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümmerle, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Abele, Klaus Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005808091, Registre du commerce Berne, (36)
BT Ventures GmbH, in Bern, CHE-235.608.189, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Software sowie Unternehmensberatungsdienstleistungen. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie deren strategische Führung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Teichmann, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Batt, Ivana Irène Katharina, von Münsingen, in Bern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.