Renseignements sur Rolf Tanner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Tanner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4341937, Registre du commerce Soleure, (241)
Rolf Tanner Immobilien GmbH, in Schönenwerd, CHE-112.136.960, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163352).
Statutenänderung:
25.06.2018.
Sitz neu:
Dulliken.
Domizil neu:
Im Bifang 10, 4657 Dulliken.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Gründung der Gesellschaft vom 07.12.2004 ist im Sinne von Art. 777c Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2004 einen Personenwagen, Informatikgeräte sowie Büromobiliar, wofür CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Rolf, von Reigoldswil, in Schönenwerd, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Tanner, Ken, von Reigoldswil, in Schönenwerd, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Fritz, von Eriz, in Dulliken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fahrni, Erlen, von Eriz, in Dulliken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5376030, Registre du commerce Argovie, (400)
United Artists GmbH, in Aarau, CH-400.4.028.938-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2007, S. 1, Publ. 4022796). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Rolf, von Reigoldswil, in Schönenwerd, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Kurt, von Gränichen, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 5354798, Registre du commerce Argovie, (400)
Fresh Music Verlag GmbH, in Aarau, CH-400.4.016.745-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.1995, S. 3899). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Rolf, von Reigoldswil, in Schönenwerd, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Kurt, von Gränichen, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].