Renseignements sur Margarete Anna Talbot-Fischer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Margarete Anna Talbot-Fischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005063396, Registre du commerce Zoug, (170)
Arthold GmbH, in Zug, CHE-102.831.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Talbot-Fischer, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Stuttgart (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Talbot, René-Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6081300, Registre du commerce Zurich, (20)
Arthold GmbH, in Zürich, CH-020.4.900.032-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2006, S. 18, Publ. 3286678).
Statutenänderung:
06.12.2010.
Sitz neu:
Kilchberg ZH.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 8802 Kilchberg ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: a) Den Erwerb und die dauernde Verwaltung und Beteiligungen an anderen Gesellschaften;
b) Die Tätigung von sämtlichen damit zusammenhängenden Geschäften;
c) Die Beteiligung an gleichartigen Unternehmen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Talbot, René-Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Berlin (D), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00];
Talbot-Fischer, Margarete, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Stuttgart, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 200'000.00];
Kraft, Urs O., von Oberwil BL, in Kilchberg ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].