Renseignements sur Lina Sutter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lina Sutter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4064021, Registre du commerce Grisons, (350)
Blaues Kreuz Graubünden, in Chur, CHE-107.027.319, Verein (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762681).
Statutenänderung:
25.11.2017.
Zweck neu:
Das Blaue Kreuz Graubünden setzt sich für Mitmenschen mit Alkohol- und anderen Sucht- und Abhängigkeitsproblemen und deren Angehörigen ein. Es leistet in direkter Hilfe und in seinem gesellschaftlichen Engagement einen Beitrag zur Verhütung und Verminderung der Folgen von Suchmittelmissbrauch und -verhalten. Die Arbeit orientiert sich an anerkannten fachlichen Konzepten und wird alkohol- und drogenfrei durchgeführt.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden und Zuwendungen, Projektbeiträge von Partnerorganisationen, Beiträge des Kantons Graubünden und der öffentlichen Hand, Beiträge von Kirchen und sozialen Organisationen, dem Betrieb von Brockenstuben. [bisher: Mitglieder- und Projektbeiträge, Beiträge des Kantons Graubünden, der öffentlichen Hand sowie der Evangelisch-Reformierten Landeskirche Graubünden, Gaben und Spenden, besondere Aktionen und Aktivitäten zur Mittelbeschaffung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansemann, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Klosters-Serneus, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Lina, von Bretzwil, in Roveredo (GR), Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3473383, Registre du commerce Berne, (36)
fondia - Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, in Bern, CHE-110.594.406, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Hélène Isabelle, von Payerne, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Lina, von Bretzwil, in Roveredo GR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurer, Franz, von Berneck, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ten Doornkaat Koolmann, Nicolasina, von Zürich, in Stampa (Bregaglia), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Roland, von Röthenbach im Emmental, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaillard-Zybach, Esther Judith, von Bougy-Villars und Perroy, in Féchy, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6659124, Registre du commerce Berne, (36)
fondia - Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, in Bern, CH-035.7.017.005-9, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S. 4, Publ. 5665618).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider-Oesch, Christine, von Freienstein-Teufen, in Freienstein (Freienstein-Teufen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gucker-Vontobel, Helen, von Meilen und Zürich, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Pierre, von Roggwil BE, in Tramelan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kressmann, Katharina Rita, von Bern, in Vevey, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kressmann, Catherine, in La Tour-de-Peilz, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Küng, Hélène Isabelle, von Payerne, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Lina, von Bretzwil, in Roveredo GR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.