Renseignements sur Fritz Sutter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Sutter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2975895, Registre du commerce Berne, (36)
asut, Association Suisse des Télécommunications, in Bern, CHE-103.504.929, Verein (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetter, Andreas S., von St. Gallen, in Boll (Vechigen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Fritz, von Wartau, in Bonstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janik, Marianne Sabine Dr., deutsche Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1446369, Registre du commerce Berne, (36)
asut, Association Suisse des Télécommunications, in Bern, CHE-103.504.929, Verein (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 3, Publ. 5183374).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedermann, Ernst, von Jens, in Lyss, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Bruno, von Oberbüren, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Dieter, von Chur und Thal, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caccia, Fulvio, von Cadenazzo, in Camorino, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Franz, von Solothurn, in Ittigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Rudolf, von Winterthur, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schloter, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Echallens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Christoph, von Ursenbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Pierre, von Oberägeri und Fribourg, in Rolle, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Peter, von Burgdorf, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetter, Andreas S., von St. Gallen, in Boll (Vechigen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berchtold, Armin, von Riederalp, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Crochat, Olivier, von Evilard, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graber, Konrad, von Kriens, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messmann, Peter, von Wallisellen, in Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Patrick, von Schüpfheim, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Progin, Patrick, von Vuadens, in Langendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Fritz, von Wartau, in Bonstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grasser, Christian, von Greifensee, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3744050, Registre du commerce Berne, (36)
asut, Schweizerischer Verband der Telekommunikationsbenützer, in Bern, CH-020.6.900.042-5, Förderung des freien und fairen Wettbewerbs im Telekommunikationsmarkt der Schweiz usw., Verein (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 3, Publ. 2650242).
Statutenänderung:
20.06.2006.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des SICTA - Swiss Information and Communications Technology Association, in Bern (CH-035.6.029.616-9), gemäss Fusionsvertrag und Nachtrag vom 2.3.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 810'755.26 und Fremdkapital von CHF 522'879.31 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Name neu:
asut, Association Suisse des Télécommunications.
Domizil neu:
Laupenstrasse 18a, 3008 Bern.
Zweck neu:
Förderung des freien und fairen Wettbewerbs im Telekommunikationsmarkt der Schweiz. Förderung des Dialoges zwischen den Nutzern, Anbietern und Behörden. Vertretung der Interessen der Verbandsmitglieder gegenüber den Regulierungsbehörden, den politischen Behörden, sowie Verbänden und Öffentlichkeit. Vertretung der Interessen der Verbandsmitglieder bei den zuständigen nationalen und internationalen Organisationen. Durchführung von Seminaren und anderer Veranstaltungen, welche für die Telekommunikationsbenützer und -anbieter von Interesse sind. Wahrung der Interessen der Anbieter und Nutzer bezüglich der Urheberrechte Abgeltungen. Förderung des ICT-Sektors und insbesondere die Telekommunikationsbranche in der Schweiz durch Sicherung vorteilhafter Rahmenbedingung für deren Aktivitäten und Entwicklung. Förderung des beruflichen Nachwuchses und Zusammenarbeit mit technischen Fachhochschulen und Universitäten. Zusammenarbeit mit anderen Verbänden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurter, André, von Malters, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimaqnn, Andreas, von Zürich und Walchwil, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stügler, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caccia, Fulvio, von Cadenazzo, in Camorino, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Franz, von Solothurn, in Ittigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Rudolf, von Winterthur, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schloter, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Echallens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Fritz, von Wartau, in Bonstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Wetter, Andreas S., von St. Gallen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.