Renseignements sur Carmen Stutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Carmen Stutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006124059, Registre du commerce Argovie, (400)
Giesserei Stutz GmbH in Liquidation, in Fischbach-Göslikon, CHE-110.553.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005621081).
Weitere Adressen:
c/o Susanne Stutz, Klausenstrasse 19, 5525 Fischbach-Göslikon Liquidationsadresse [bisher: c/o Hanspeter Stutz, Klausenstrasse 19.
5525 Fischbach-Göslikon Liquidationsadresse:
]. Liquidation beendet. [Die Löschung der Gesellschaft erfolgt, sobald die Zustimmungen der Steuerverwaltungen vorliegen.].
Die Erbengemeinschaft des Hans-Peter Stutz besteht aus folgenden Erben:
Stutz, Susanne Maria, von Embrach ZH, in Fischbach-Göslikon;
Stutz, Carmen, von Embrach ZH, in Oeschgen;
Stutz, Nicole, von Embrach ZH, in Fischbach-Göslikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Hanspeter, von Embrach, in Fischbach-Göslikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft des Hans-Peter Stutz, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Stutz, Carmen, von Embrach, in Oeschgen, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin.
Numéro de publication: HR02-1005127348, Registre du commerce Argovie, (400)
Berimo AG Treuhand und Unternehmensberatung, in Wohlen (AG), CHE-100.714.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2771391).
Statutenänderung:
11.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Aufträgen im Bereich der Unternehmens- und Wirtschaftsberatung, der Revision, der Steuer-, Finanz- und EDV-Beratung, sowie die Beratung auf dem Immobiliensektor und die Ausübung von Treuhandfunktionen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Insbesondere kann die Gesellschaft Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Carmen, von Embrach, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gavilán de la Torre, Florian, von Schinznach, in Boswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 989477, Registre du commerce Argovie, (400)
Berimo AG Treuhand und Unternehmensberatung, in Wohlen AG, CHE-100.714.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6348086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Christina, von Trub, in Bremgarten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Christina, von Schongau, in Aesch LU, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Herbert, von Unterschächen und Niederwil AG, in Dottikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Ursula Maria, von Luzern, in Schleinikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Carmen, von Embrach, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.