Renseignements sur Ueli Sturzenegger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ueli Sturzenegger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004742585, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
sutag gmbh, in Buchs (SG), CHE-114.534.254, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, S.0, Publ. 6955300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Ueli, von Grabs und Reute AR, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonderer, Daniela, von Pfäfers, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6955300, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
sutag gmbh, in Buchs SG, CH-320.4.064.117-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 20, Publ. 5961148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Patrick, von Niedermuhlern, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Ueli, von Grabs und Reute AR, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5961148, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
sutag gmbh, in Grabs, CH-320.4.064.117-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 12, Publ. 4689612).
Statutenänderung:
16.12.2010.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Lagerstrasse 6, 9470 Buchs .
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Ueli, von Grabs und Reute AR, in Grabs, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schmid, Patrick, von Niedermuhlern, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.