Renseignements sur Arthur Stühlinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Arthur Stühlinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004781675, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stag-Immobilien AG, in Stein am Rhein, CHE-103.110.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004525034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stühlinger, Monika, von Wasterkingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stühlinger, Arthur, von Wasterkingen, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004489255, Registre du commerce Zurich, (20)
UNITED CONSUMER ELECTRONICS INTERNATIONAL COOPERATIVE, bisher in Stein am Rhein, CHE-100.926.636, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611943).
Statutenänderung:
05.09.2017.
Sitz neu:
Erlenbach (ZH).
Domizil neu:
Seestrasse 7, 8703 Erlenbach ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stühlinger, Arthur, von Wasterkingen, in Wagenhausen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gritti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Vizepräsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1611943, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
UNITED CONSUMER ELECTRONICS INTERNATIONAL COOPERATIVE, in Schaffhausen, CHE-100.926.636, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 13, Publ. 5297854).
Statutenänderung:
29.04.2014.
Sitz neu:
Stein am Rhein.
Domizil neu:
Hofwisenstrasse 12, 8260 Stein am Rhein.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung und Sicherung bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinschaftlicher Selbsthilfe, insbesondere im Handel (Ein- und Verkauf) mit Konsumelektronik..
Pflichten neu:
Beitrags- und Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft erfolgen an alle Mitglieder schriftlich, soweit nicht von Gesetzes wegen die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vorgeschrieben ist..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenhut, Siegfried, von Wald AR, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nygaard, Alf Einar, norwegischer Staatsangehöriger, in Fredrikstad (NO), Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fredrikstad (N), Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stühlinger, Arthur, von Wasterkingen, in Kaltenbach (Wagenhausen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kaltenbach, Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eisenhut, Mark, von Wald AR, in Erlenbach ZH, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.