Renseignements sur Yves Peter Stucki
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yves Peter Stucki
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005879374, Registre du commerce Berne, (36)
EXALTO GmbH, in Seftigen, CHE-372.767.042, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005727988).
Statutenänderung:
31.10.2023.
Sitz neu:
Heimberg.
Domizil neu:
Jägerweg 44, 3627 Heimberg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Yves Peter, von Linden, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sumi, Marcel, von Saanen, in Heimberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005727988, Registre du commerce Berne, (36)
EXALTO GmbH, in Seftigen, CHE-372.767.042, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684429).
Statutenänderung:
13.04.2023.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dähler, Ivo Michael, von Seftigen, in Steffisburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sumi, Marcel, von Saanen, in Heimberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stucki, Yves Peter, von Linden, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005684429, Registre du commerce Berne, (36)
EXALTO GmbH, in Seftigen, CHE-372.767.042, Erlenweg 2, 3662 Seftigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Nahrungsmitteln und Getränken, das Führen von Gross- und Detailhandelsgeschäften sowie das Führen von Hotel- und Gastronomiebetrieben, einschliesslich Betrieb eines oder mehreren Restaurants, Cafébars, Lounges, Nachtlokalen Take-aways, Partyservice, Catering, etc., die Beratung von Unternehmen jeglicher Art, das Auftreten als Franchisegeber und Erbringung aller damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie Handel mit Lebensmitteln und Alkoholika inkl. Import. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im gesamten Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, insbesondere Beratung, Entwicklung und Umsetzung von Softwarelösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 14.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sumi, Marcel, von Saanen, in Heimberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stucki, Yves Peter, von Linden, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dähler, Ivo Michael, von Seftigen, in Steffisburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.