Renseignements sur Marco Stucki
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marco Stucki
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marco Stucki
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3903961, Registre du commerce Berne, (36)
WEB-ID GmbH, in Ins, CHE-105.696.202, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, Publ. 4919838).
Statutenänderung:
23.11.2017. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Verrechnung von Forderungen von CHF 980'000.00 auf CHF 1'000'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.11.2017 und Bilanz per 30.09.2017 mit Aktiven von CHF 4'169'785.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'955'584.29 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00.
Firma neu:
Rämismatte 7 AG.
Domizil neu:
Rämismatte 7, 3232 Ins.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung, die Verpachtung sowie die Veräusserung von Immobilien, die Überbauung von Grundstücken wie auch das Erbringen von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt ferner das Erbringen von Dienstleistungen im Informatik- und Telekommunikationssektor, insbesondere im Bereich öffentlicher und privater Datennetze. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften oder Interessengemeinschaften im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegglen, Michael, von Ringgenberg (BE), in Tschugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Abegglen-Walther, Michael, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Stucki, Marco, von Bowil, in Ins, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laciga, Martin, von Kerzers, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther Abegglen, Brigitte Barbara, von Ringgenberg (BE), in Tschugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Walther Abegglen, Brigitte, von Wohlen bei Bern und Ringgenberg (BE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5800030, Registre du commerce Zurich, (20)
Rübezahl GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.026.294-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, S. 40, Publ. 5060740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Albrecht, von Bowil, in Rüti ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00;
Stucki, Rosette, von Bowil, in Rüti ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Stucki, Dina, von Bowil, in Rapperswil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Stucki, Marco, von Bowil, in Rüti ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, René, von Stetten AG, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00;
Schnyder, Daniela, von Stetten AG, in Zug, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 833222, Registre du commerce Zurich, (20)
Rübezahl GmbH, in Rüti ZH, Klosterhof 1, 8630 Rüti, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2002.
Zweck:
Führung eines Lebensmittelgeschäftes zum Verkauf von Produkten, die folgende Kriterien erfüllen: Produktionsmethoden, welche die Natur nicht gefährden, Produkte, die - auch längerfristig - keine gesundheitsschädigenden Folgen haben, Herstellung unter menschengerechten Arbeitsbedingungen;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind;
kann zudem Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Laden- und Büromobiliar sowie Lebensmittel zum Preis von höchstens CHF 100'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Stucki, Albrecht, von Bowil, in Rüti ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--;
Stucki, Rosette, von Bowil, in Rüti ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Stucki, Dina, von Bowil, in Rapperswil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Stucki, Marco, von Bowil, in Rüti ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.