Renseignements sur Ivana Stubnova
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ivana Stubnova
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4166741, Registre du commerce Valais, (600)
iwell.ch GmbH, in Leukerbad, CHE-155.134.366, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6713632).
Firma neu:
iwell.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Ivana Stubnova und Andrej Szijjarto, Tramstrasse 3, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stubnova, Ivana, slowakische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Leukerbad, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Szijjarto, Andrej, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Leukerbad, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3841279, Registre du commerce Valais, (600)
Leukerbad Tourismus, in Leukerbad, CHE-106.993.855, Verein (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1609783).
Domizil neu:
Rathausstrasse 8, 3954 Leukerbad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collenberg, Rinaldo, von Morissen und Leukerbad, in Leukerbad, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berclaz, Pierre Antoine, von Sierre, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stubnova, Ivana, slowakische Staatsangehörige, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gentinetta, Luciano Ermanno, von Brig-Glis, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hug, Richard, von Brig-Glis, in Leukerbad, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan , Philipp Josef, von Varen, in Leukerbad, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lorenz, Ralph, von Törbel, in Leukerbad, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roten, Ramon, von Leukerbad, in Leukerbad, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stark, Margrit Verena, von Appenzell, in Leukerbad, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zumofen, Karl Markus, genannt Charles, von Leukerbad, in Leukerbad, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Zumofen, Charles].
Numéro de publication: 1609783, Registre du commerce Valais, (600)
Leukerbad Tourismus, in Leukerbad, CHE-106.993.855, Verein (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 33, Publ. 5087102).
Domizil neu:
Rathaus, 3954 Leukerbad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenhäusern, Josef, von Bürchen, in Sion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roten, Jean Roland, von Leukerbad, in Leukerbad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berclaz, Pierre Antoine, von Sierre, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rey, Jean Pierre, von Montana, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loretan, Wolfgang Severin, von Leukerbad, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gentinetta, Luciano Ermanno, von Brig-Glis, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stubnova, Ivana, slowakische Staatsangehörige, in Leukerbad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.