Renseignements sur Nicole Alexandra de Oliveira
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nicole Alexandra de Oliveira
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005409060, Registre du commerce Zoug, (170)
EMESCO GmbH, in Zug, CHE-389.547.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 20.04.2011, S.0, Publ. 6130728).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stigemar, Lars, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
de Oliveira, Nicole Alexandra, von Zug, in Rüschlikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4948876, Registre du commerce Zoug, (170)
IFA International Fertility Associates AG, in Zug, CH-170.3.032.377-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2008, S. 20, Publ. 4568000).
Statutenänderung:
09.03.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stigemar, Nicole, von Zug, in Walchwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4568000, Registre du commerce Zoug, (170)
IFA International Fertility Associates AG (IFA International Fertility Associates SA) (IFA International Fertility Associates Ltd), in Zug, CH-170.3.032.377-9, Kolinplatz 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2008.
Zweck:
Internationale Forschung und Betrieb von Kliniken im Bereich der Fertilitätsbehandlung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Fehr, Dr. Peter, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, Dr. Christian, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stigemar, Nicole, von Zug, in Walchwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PRV Provides Treuhandgesellschaft AG (CH-170.3.015.673-6), in Baar, Revisionsstelle.