Renseignements sur Reto Stierli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Reto Stierli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005775071, Registre du commerce Lucerne, (100)
Alfred Achermann-Stiftung, in Luzern, CHE-114.043.306, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2013, S.0, Publ. 1036855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Hermann, genannt Mäni, von Luzern, in Beckenried, Mitglied und Protokollführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Arx, Franz, von Egerkingen, in Bad Zurzach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier;
Bärtschi, Josef, von Lützelflüh, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Hans Jörg, genannt Hansjörg, von Luzern und Buochs, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier];
Maloca, Laura, von Münsterlingen, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnos, Walter, von Silenen und Luzern, in Luzern, Mitglied und Protokollführer des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stierli, Reto, von Aristau, in Kriens, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bitzi, Dominik, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
VATAR AG (CHE-100.339.597), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: VATAR AG].
Numéro de publication: 1521717, Registre du commerce Zoug, (170)
Triple-X Security GmbH, in Baar, CHE-474.733.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7161730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andry, Hans, von Valsot, in Arth, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Reto, von Aristau, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Allenwinden und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sutter, Reto, von Ebnat-Kappel, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6430868, Registre du commerce Zoug, (170)
Triple-X Security GmbH (Triple-X Security SARL) (Triple-X Security SAGL) (Triple-X Security Ltd liab. Co), in Baar, CH-170.4.010.857-6, Gutsch, 6319 Allenwinden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.11.2011.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen uniformierte und zivile Ladenüberwachung, Werk-, Objekt- und Personenschutz sowie Ordnungs-, Verkehrs-, Anlass-, Überwachungs-, Hundeführer- und Patrouillendienst, Dienstleistungen in Sicherheitstransport, Gebäudeschutz und Detektei;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stierli, Reto, von Aristau, in Allenwinden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Andry, Hans, von Ramosch, in Arth, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sutter, Reto, von Ebnat-Kappel, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00.