Renseignements sur Marco Steinmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marco Steinmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marco Steinmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005919742, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Grosser Preis der Stadt Zürich, in Zürich, CHE-109.800.556, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Reto, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Marco, von Reiden, in Altishofen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Breitenstein, Hans-Peter, von Triengen, in Meisterschwanden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Winikon].
Numéro de publication: HR01-1005903876, Registre du commerce Soleure, (241)
River Liffey Holding AG, in Olten, CHE-425.901.602, bei Emmenegger Fides AG, Leberngasse 9, 4600 Olten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2023.
Zweck:
Erwerb, Halten und Veräussern von Beteiligungen an andern Gesellschaften sowie Durchführung von Finanzierungen. Kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen und alle Geschäfte eingehen sowie Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 900'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 900'000.00.
Aktien:
900 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 29.11.2023 und Inventar per 01.07.2023 einen Teil der Aktiven der "Frana Holding AG", in Olten (CHE-397.274.761), nämlich flüssige Mittel, Darlehen und Beteiligungen, wofür 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steinmann, Marco, von Reiden, in Altishofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinmann, Natalie, von Olten, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005388993, Registre du commerce Soleure, (241)
Ballyconneely Invest AG, in Olten, CHE-417.254.249, bei Emmenegger Fides AG, Leberngasse 9, 4600 Olten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2022.
Zweck:
Erwerb, Verwalten und Veräusserung von Liegenschaften, Erwerb, Halten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie Durchführung von Finanzierungen, ferner Handel mit und Ausbildung von Sportpferden. Kann sich an anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen und alle Geschäfte eingehen sowie Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steinmann, Marco, von Reiden, in Altishofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinmann, Natalie, von Reiden, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.