Renseignements sur Lucas Robert Steiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lucas Robert Steiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005721210, Registre du commerce Zurich, (20)
BOATE - Lucas Steiner, in Männedorf, CHE-211.830.828, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, S.0, Publ. 3578109).
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
c/o Lucas Steiner, Wilstrasse 2, 8600 Dübendorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Lucas, von Zielebach, in Dübendorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf].
Numéro de publication: HR02-1005157312, Registre du commerce Zurich, (20)
W3knd GmbH, in Männedorf, CHE-168.635.146, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948092).
Statutenänderung:
12.04.2021.
Firma neu:
Jeger Reinigung GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Im Park 11, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Reinigungsarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Lucas Robert, von Zielebach, in Männedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Babe, Andreas, von Glarus Nord, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demir, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1004948092, Registre du commerce Zurich, (20)
W3knd GmbH (W3knd Sàrl) (W3knd Sagl) (W3knd Ltd liab Co), in Männedorf, CHE-168.635.146, Haldenstrasse 79, 8708 Männedorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.07.2020.
Zweck:
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Handel mit und Vermietung von Waren in den Bereichen Freizeit, Sport und Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steiner, Lucas Robert, von Zielebach, in Männedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Babe, Andreas, von Glarus Nord, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.