Renseignements sur Ruth Steiner-Jauner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ruth Steiner-Jauner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005338748, Registre du commerce Berne, (36)
Competenza AG, in Kirchberg (BE), CHE-101.994.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, S.0, Publ. 7150924).
Statutenänderung:
12.11.2021.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
Bernstrasse 19, 3303 Jegenstorf. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Emmental-Oberaargau gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Kernenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Andreas, von Schwyz, in Münchringen (Jegenstorf), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zauggenried (Fraubrunnen), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Steiner-Jauner, Ruth, von Schwyz, in Münchringen (Jegenstorf), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zauggenried (Fraubrunnen), Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Egyir-Croffet, David, von Schwarzenburg, in Bern, mit Einzelunterschrift;
Egyir-Croffet, Ramona, von Schwyz, in Bern, mit Einzelunterschrift [bisher: Steiner, Ramona, in Münchringen (Jegenstorf), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Minger, Hans Peter, von Fraubrunnen, in Dieterswil (Rapperswil (BE)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3975957, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PAX, Sammelstiftung BVG, in Basel, CHE-109.602.973, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3484231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner-Jauner, Ruth, von Schwyz, in Jegenstorf, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein, Friedrich, von Ochlenberg, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valente-Fontana, Nadja, von Altdorf (UR), in Schwyz, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wichmann, Gabriela, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deyber, Simon Michel, französischer Staatsangehöriger, in Bartenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürrenberger, Reto, von Reigoldswil, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guida, Caterina, italienische Staatsangehörige, in Saint-Louis (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imbrogiano, Anna, von Basel, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1460053, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PAX, Sammelstiftung BVG, in Basel, CHE-109.602.973, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, Publ. 1423243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baschung, Sandra, von Mümliswil-Ramiswil, in Blauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schorno, Dominik, von Steinen, in St. Gallen, Präsidentin des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fetz, Marco, von Domat/Ems, in Wettswil, Vizepräsident des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner-Jauner, Ruth, von Schwyz, in Münchringen, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreterin) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abgottspon, René, von Staldenried, in Baltschieder, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter) mit Kollektivunterschrift zu zweien].