Renseignements sur Peter M. Stehle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter M. Stehle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005621041, Registre du commerce Argovie, (400)
Yetnet Kabelgenossenschaft Villnachern, in Villnachern, CHE-103.986.273, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, S.0, Publ. 940225).
Firma neu:
Yetnet Kabelgenossenschaft Villnachern in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Bernhard, von Ennetbaden, in Villnachern, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sonderegger, Markus, von Wald (AR), in Villnachern, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hilff, Daniel, von Remigen, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stehle, Peter M., von St. Gallen, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 940225, Registre du commerce Argovie, (400)
Yetnet Kabelgenossenschaft Villnachern, in Villnachern, CHE-103.986.273, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, S. 3, Publ. 5578594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schluep, Fritz, von Messen, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Robert, von Neunkirch, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehle, Peter M., von St. Gallen, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenhut, Christoph, von Gais, in Villnachern, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4339148, Registre du commerce Argovie, (400)
due pioppi Weinhandel Peter Stehle, in Unterbözberg, CH-020.1.008.443-2, Einzelfirma (SHAB Nr. 34 vom 18.02.1999, S. 1131).
Sitz neu:
Villnachern.
Domizil neu:
Jurten 10, 5213 Villnachern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehle, Peter, von St. Gallen, in Villnachern, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterbözberg].