Renseignements sur Stefan Staubli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stefan Staubli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Staubli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004976215, Registre du commerce Argovie, (400)
Immo Staubli AG, in Oberrohrdorf, CHE-233.152.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4318025).
Statutenänderung:
02.09.2020.
Sitz neu:
Künten.
Domizil neu:
Reussstrasse 4b, 5444 Künten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staubli, Stefan, von Künten, in Künten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberrohrdorf].
Numéro de publication: 4318025, Registre du commerce Argovie, (400)
Immo Staubli AG, in Oberrohrdorf, CHE-233.152.221, Unterriedstrasse 28c, 5452 Oberrohrdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2018.
Zweck:
An- und Verkauf, Handel mit, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien aller Art sowie Entwicklung von Projekten und deren Realisierung;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie insbesondere auch Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 22.05.2018 die Grundstücke GB Künten Nrn. 3087, 3093 und 3095, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 688'880.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 22.05.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Staubli, Stefan, von Künten, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staubli, Linda, von Künten, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli, Mirjam, von Künten, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli, Sibylle, von Künten, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3848925, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil AG, in Nottwil, CHE-106.652.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Béchir, PD Dr. med. Markus, von Zürich und Courchavon, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moritz Henchoz, Inka, von Corseaux, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frotzler, Angela, von Winterthur, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Staubli, Stefan, von Künten, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vonlanthen, Roland, von Schmitten (FR), in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien.