Renseignements sur Hugo Willem Stam
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Hugo Willem Stam
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005416012, Registre du commerce Argovie, (400)
Physiotherapie Stam GmbH, in Würenlingen, CHE-230.828.016, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071588). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stam, Hugo, von Kriens, in Zurzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bad Zurzach];
Stam, Sandra, von Kriens, in Zurzach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bad Zurzach].
Numéro de publication: HR02-1005414890, Registre du commerce Argovie, (400)
Physio Würenlingen AG, in Würenlingen, CHE-317.756.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005019412). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stam, Hugo Willem, von Kriens, in Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Zurzach];
Stam, Sandra Maria, von Kriens, in Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Zurzach].
Numéro de publication: HR02-1005006001, Registre du commerce Argovie, (400)
Physio Würenlingen AG, in Würenlingen, CHE-317.756.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4217909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hillenbrand, Astrid, deutsche Staatsangehörige, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hillenbrand, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stam, Hugo Willem, von Kriens, in Bad Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stam, Sandra Maria, von Kriens, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].