Renseignements sur Olivier Stalder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Olivier Stalder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3368679, Registre du commerce Berne, (36)
SysArtis AG, in Ostermundigen, CHE-112.675.487, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, Publ. 1270065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Olivier, von Lenk, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammond, Philip, von Pully, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1202525, Registre du commerce Berne, (36)
SysArtis AG, in Bern, CH-035.3.035.699-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2006, S. 3, Publ. 3348164).
Statutenänderung:
19.11.2013.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8, 3072 Ostermundigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb und die Integration von Softwarelösungen im ICT-Bereich sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Beratungsdienstleistungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Olivier, von Lenk, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Numéro de publication: 3157070, Registre du commerce Berne, (36)
SysArtis AG, in Bern, CH-035.3.035.699-0, c/o Olivier Stalder, Sulgenauweg 48, 3007 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.12.2005.
Zweck:
Entwicklung, Vertrieb und Integration von Softwarelösungen im ICT-Bereich sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Beratungsdienstleistungen;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder weiter veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 102'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 51'000.--.
Aktien:
1'020 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Buchs, Erhard, von Jaun, in Schmitten FR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Olivier, von Lenk, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woywod, Rebecca, deutsche Staatsangehörige, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T & R Oberland AG, in Lenk, Revisionsstelle.