Renseignements sur Markus Stalder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Stalder
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Stalder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005040524, Registre du commerce Berne, (36)
Stalder Küchen Holding AG, in Oberdiessbach, CHE-284.143.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, S.0, Publ. 6785532).
Statutenänderung:
26.11.2020.
Zweck neu:
Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Grundstücke zu erwerben und zu veräussern. Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Markus, von Spiez, in Oberdiessbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stalder, Patrick, von Spiez, in Oberdiessbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3714865, Registre du commerce Berne, (36)
Fritz Stalder AG, in Oberdiessbach, CHE-101.862.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Walter, von Spiez, in Oberdiessbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consulta Treuhand und Steuerberatungs AG, in Täuffelen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Patrick, von Spiez, in Oberdiessbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Markus, von Spiez, in Oberdiessbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Walter David, von Schangnau, in Täuffelen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPB Revision AG (CHE-210.556.079), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6785532, Registre du commerce Berne, (36)
Stalder Küchen Holding AG, in Oberdiessbach, CH-036.3.054.626-0, Industriestrasse 8, 3672 Oberdiessbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.07.2012.
Zweck:
Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an andern Unternehmen zu beteiligen und Grundstücke zu erwerben und zu veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stalder, Markus, von Spiez, in Oberdiessbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stalder, Patrick, von Spiez, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.