Renseignements sur Dr. Albert Stähli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Albert Stähli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1461693, Registre du commerce Zurich, (20)
Lac de Zurich Consulting AG, bisher in Wollerau, CHE-112.168.090, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2006, S. 14, Publ. 3326984).
Gründungsstatuten:
20.12.2004 und 23.12.2004.
Statutenänderung:
10.04.2014.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
c/o Dr. Albert Stähli, Im Fink 10, 8800 Thalwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die allgemeine Wirtschaftsberatung insbesondere im Bereich Bildungswesen sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im übrigen Lizenzen erwerben, halten und veräussern, Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäft eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt und indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Dr. Albert, von Brienz BE, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Stähli, Albert, in Wollerau];
DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CHE-103.736.078), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: DMT D. Meyer Treuhand GmbH].
Numéro de publication: 6254362, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung zur Erhaltung der Büste Karls des Grossen im Hohen Dom zu Aachen, in Zürich, CH-020.7.001.178-3, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 24, Publ. 4619244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Dr. Albert, von Brienz BE, in Baar, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Belz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hägglingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schirbach-Glatter, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leroy, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Würselen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minkenberg, Dr. Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Lichtenbusch (BE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorange, Dr. Peter, norwegischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis (CH-020.3.907.041-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5479678, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Forschungsinstitut für Management-Andragogik, in Zürich, CH-020.7.904.221-9, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 24, Publ. 4619240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Dr. Albert, von Brienz BE, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorange, Peter, norwegischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.