Renseignements sur Stefan Spring
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stefan Spring
Dernières notifications FOSC pour Stefan Spring
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004962190, Registre du commerce Berne, (36)
HSJ Spring GmbH, in Mattstetten, CHE-113.089.062, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2011, S.0, Publ. 6189702).
Statutenänderung:
13.08.2020.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Betrieb eines Wärmeverbundes sowie eines Schreinerei- und Metallbaubetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, per Fax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spring, Heinz, von Schüpfen, in Mattstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spring, Stefan, von Schüpfen, in Mattstetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00];
Spring, Jürg, von Schüpfen, in Rüdlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Mattstetten, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00].
Numéro de publication: 4215453, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Inocom Installationen AG, in Frauenfeld, CHE-108.740.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3962689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Patrick, von Niedermuhlern, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberbussnang (Bussnang)];
Spring, Stefan, von Schüpfen, in Märstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6189702, Registre du commerce Berne, (36)
HSJ Spring GmbH, in Mattstetten, CH-053.4.017.934-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2006, S. 3, Publ. 3544390). Gemäss Erklärung vom 25.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spring, Stefan, von Schüpfen, in Mattstetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].