Renseignements sur Rolf Spinnler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Spinnler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6031070, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Spiromed AG, in Gelterkinden, CH-280.3.003.297-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2007, S. 4, Publ. 4144742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spinnler, Rolf, von Seltisberg, in Ormalingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Holenweger, Oscar J., von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CH-170.3.002.569-2), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni-Spinnler, Silvia, von Büren SO und Basel, in Diepflingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Aldeba Treuhand und Revisions AG (CH-270.3.000.174-4), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5562964, Registre du commerce Zoug, (170)
Spiromed Recycling GmbH, bisher in Gelterkinden, CH-280.4.006.760-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 08.08.2003, S. 4, Publ. 1122540).
Gründungsstatuten:
30.07.2003.
Statutenänderung:
17.02.2010.
Firma neu:
CTU GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CTU LLC).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 172, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Unternehmensberatung und Informatik, Finanzplanung, Vermögensverwaltung sowie Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutland, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Worms (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Silvia, von Büren SO und Basel, in Wenslingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Spinnler, Rolf, von Seltisberg, in Ormalingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
CG Beteiligungs GmbH, in Worms (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACN AG (CH-280.3.000.187-9), in Zug, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nussbaumer, Andreas, von Mümliswil-Ramiswil, in Oensingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1122540, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Spiromed Recycling GmbH, in Gelterkinden, Gewerbezone Maloya, 4460 Gelterkinden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.07.2003.
Zweck:
Übernahme von Mandaten und Projekten in der Entsorgungswirtschaft sowie Beratung und Schulung von Unternehmen und Organisationen aller Art in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Aerni, Silvia, von Büren SO und Basel, in Wenslingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Spinnler, Rolf, von Seltisberg, in Ormalingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
CG Beteiligungs GmbH, in Worms (D), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Gutland, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Worms (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien.