Renseignements sur Antoine Roland Spillmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Antoine Roland Spillmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005997853, Registre du commerce Berne, (36)
B Client Services S.à.r.l., in Saanen, CHE-113.286.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813623).
Firma neu:
B Client Services S.à.r.l. in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.03.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Antoine, von Solothurn und Messen, in Chéserex, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005854115, Registre du commerce Zurich, (20)
GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005778600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacob, David J., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beckett, Jacqueline, genannt Irvine, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coudray Cornu, Katia, von Vétroz, in Tannay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhnke, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Machon, Monika, deutsche Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mistretta, Nancy Goldsmith, amerikanische Staatsangehörige, in Bedford (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Antoine, von Solothurn, in Chéserex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maarek, Anthony, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smouha, Jeremy, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Esteve, Carlos, von Cologny, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pictet, Fabien, von Genève, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005631065, Registre du commerce Valais, (600)
Badehotel Bristol AG, in Leukerbad, CHE-112.499.032, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019, Publ. 1004781986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Muralt, Flavien Carl Christophe, von Locarno, in Morges, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spillmann, Antoine Roland, von Solothurn, in Chéserex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chin, William, kanadischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tseng, Wei-Hua, chinesische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Röösli, Stefan, von Schüpfheim, in Leukerbad, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].