Renseignements sur Jörg Spiegelhalter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jörg Spiegelhalter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5637958, Registre du commerce Argovie, (400)
BSK Baumann + Schaufelberger Kaiseraugst AG, in Kaiseraugst, CH-400.3.004.064-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 1, Publ. 4808742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spichty, Rolf, von Münchenstein, in Reinach BL, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiegelhalter, Jörg, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Stefan, von Wallbach, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fitz, Urs, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saner, Markus, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4482322, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
BSK Baumann + Schaufelberger Kaiseraugst AG Zweigniederlassung Basel, in Basel, CH-270.9.000.932-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2006, S. 6, Publ. 3364022).
mit Hauptsitz in:
Kaiseraugst (HR Aarau).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-400.3.004.064-7.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 07.08.1997].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 30.12.1980].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guarda, Hans Peter, von Onsernone, in Wallbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spichty, Rolf, von Münchenstein, in Reinach BL, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiegelhalter, Jörg, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Personalfürsorgestiftung der Firma Baumann & Schaufelberger AG, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 01.10.1988, S. 4004).
Domizil neu:
c/o ATAG Ernst & Young AG, Aeschengraben 9, 4051 Basel. Amtliche Einsetzung eines Stiftungsrates gemäss Verfügung vom 12.01.1998 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger, Liselotte, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viecenz, Sylvia, von Basel und Hünenberg, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Kurt, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaufelberger sen., Hanspeter, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schaufelberger, Hanspeter, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spiegelhalter, Jörg, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].