Renseignements sur Zakaria Soufiane
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Zakaria Soufiane
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006109157, Registre du commerce Zoug, (170)
NOMACI Legacy Holdings AG (NOMACI Legacy Holdings SA) (NOMACI Legacy Holdings Ltd), in Zug, CHE-330.129.858, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.07.2024.
Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten und Verkaufen von Anteilen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 29.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Soufiane, Zakaria, französischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006095874, Registre du commerce Zoug, (170)
Zug Commodity Association, in Risch, CHE-239.690.184, Verein (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2023, Publ. 1005863418).
Statutenänderung:
22.05.2024.
Uebersetzungen des Namens neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Dammstrasse 16, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehra, Ashwath, von Zug, in Zug, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodgson, Steven James, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nützi, Patrick, von Wolfwil, in Feusisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenfelder, Gloria, von Andelfingen, in Zug, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fasser Heeg, Martin, von Val Müstair, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Antoniou, Charalampos, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bussmann, Samuel, von Luzern, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Soufiane, Zakaria, französischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1006040141, Registre du commerce Zoug, (170)
LDN & Family Holding AG (LDN & Family Holding SA) (LDN & Family Holding Ltd), in Zug, CHE-260.796.450, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 13.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Soufiane, Zakaria, französischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.