Renseignements sur Walter Sonderegger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Sonderegger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Sonderegger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2746085, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Sonderegger Publish AG, in Weinfelden, CHE-101.744.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Walter, von Heiden, in Bottighofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Marco, von Heiden, in Ottoberg (Märstetten), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2238685, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SMC Treuhand AG, in Weinfelden, CHE-100.042.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 919977).
Statutenänderung:
18.06.2015.
Firma neu:
Sonderegger Interactive AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Internet- und anderen Marketingdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Walter, von Heiden, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Marco, von Heiden, in Ottoberg (Märstetten), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Ioannidis-Sonderegger, Corinne, von Heiden, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Preite, Patric, von Marbach SG, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spirig, Kurt Karl, von Diepoldsau, in Au SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2078145, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Sonderegger Immobilien AG, in Weinfelden, CHE-102.479.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6207556).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ioanndis, Corinne, von Heiden, in Weinfelden, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Marco, von Heiden, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Lotte, von Heiden, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Walter, von Heiden, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Märstetten, Mitglied mit Einzelunterschrift].