Renseignements sur Hans Soltermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Soltermann
Dernières notifications FOSC pour Hans Soltermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005906040, Registre du commerce Berne, (36)
Soltermann Solar GmbH, in Fraubrunnen, CHE-496.757.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soltermann, Stephan, von Vechigen, in Limpach (Fraubrunnen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soltermann, Hans, von Vechigen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004520946, Registre du commerce Berne, (36)
Soltermann Solar GmbH, in Fraubrunnen, CHE-496.757.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893035).
Statutenänderung:
06.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, der rationellen Energieumsetzung und verwandter Technologien sowie die Herstellung, den Handel und Vertrieb von elektrischen und verwandten Produkten. Sie betreibt nationalen und internationalen Technologie- und Know-how-Transfer. Die Gesellschaft erbringt Beratungsdienstleistungen alIer Art, insbesondere im Bereich Elektro-Mobilität und Ladelösungen, sowie Potentialanalysen, Erschliessungskonzepte, Planungen und Bauherrenvertretungen. Im Weiteren können Dienstleistungen im Bereich Elektro- und Energietechnik erbracht werden. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, bebauen, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soltermann, Hans, von Vechigen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ];
Soltermann, Dora, von Vechigen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Soltermann, Stephan, von Vechigen, in Limpach (Fraubrunnen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 3893035, Registre du commerce Berne, (36)
Soltermann Solar GmbH, in Fraubrunnen, CHE-496.757.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6661296).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soltermann, Stephan, von Vechigen, in Limpach (Fraubrunnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Soltermann, Dora, von Vechigen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Soltermann, Hans, von Vechigen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].