Renseignements sur Petra Sirucek
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Petra Sirucek
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005781048, Registre du commerce Zurich, (20)
Hapoalim (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-106.005.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sirucek, Petra, von Olten, in Gebenstorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Major, Balázs, ungarischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dolev, Ido, israelischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004745766, Registre du commerce Zurich, (20)
Hapoalim (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-106.005.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722288).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 18.10.2019 Aktiven von CHF 3'607'456.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'607'455.32 auf die Hyposwiss Private Bank Genève SA, in Genève (CHE-106.388.795).
Gegenleistung:
keine.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strukov, Olesia, von Rothrist, in Lachen, Vizedirektorin, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Bachar, Hiday Yehuda, polnischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodrigues, Michel, von Dübendorf, in Greifensee, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Sirucek, Petra, von Olten, in Gebenstorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz].
Numéro de publication: 2306577, Registre du commerce Zurich, (20)
Bank Hapoalim (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-106.005.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacquel, Vincent, von Genève, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opitz, Bianca, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Iampolsky, Vitali, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Angiulli, Mariella, von Egnach, in Schaffhausen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Benau, Lior, von Muttenz, in Muttenz, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Hacmon, Itzhak, von Zürich, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Sirucek, Petra, von Olten, in Gebenstorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Wiesmann, Markus, von Zürich, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Schiegg, Neder, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schwarzenbach, Oliver, von Zürich, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.