Renseignements sur Christoph Sinz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Sinz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006079748, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SZ Baumanagement AG, bisher in Zug, CHE-467.281.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005954957).
Statutenänderung:
18.06.2024.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
c/o Christoph Sinz, Kirchstrasse 10, 9430 St. Margrethen SG.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinz, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Margrethen SG (St. Margrethen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Au SG]. [Anpassung betr. Aktien aufgrund anderer Eintragungspraxis].
Numéro de publication: HR02-1006022439, Registre du commerce Zoug, (170)
VHBT GmbH, in Zug, CHE-416.890.129, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sinz, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Au (SG), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005979890, Registre du commerce Zoug, (170)
Volumen Hochbau GmbH, in Zug, CHE-416.890.129, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005820026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hyseni, Fahri, von Obersiggenthal, in Neuenhof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sinz, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Au (SG), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].