Renseignements sur Arlette Sierro
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Arlette Sierro
Numéro de publication: 6615180, Registre du commerce Valais, (626)
Reno 9 Sàrl, à Ardon, CH-626.4.004.144-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 60 du 27.03.2009, p. 22, Publ. 4946758).
Modification des statuts:
16.02.2012.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Chemin de la Poudrière 26, 1950 Sion.
Inscription ou modification de personne(s):
Sierro, André, de Hérémence, à Hérémence, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Sion];
Sierro, Arlette, de Hérémence, à Hérémence, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Sion].
Numéro de publication: 4946758, Registre du commerce Valais
Reno 9 Sàrl, à Ardon, CH-626.4.004.144-2, société à responsabilité limitée (FOSC no 152 du 09.08.2005, p. 14, publ. 2967052).
Modification des statuts:
10.03.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Personnes et signatures radiées:
Sierro, Olivier, de Hérémence, à Ardon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 9'000.--;
Sierro, Laetitia, de Hérémence, à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 9'000.--;
Zufferey, Georges-Alain, de Chippis et Saint-Luc, à Ardon, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Sierro, André, de Hérémence, à Sion, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: à Ardon, associé et gérant, pour une part sociale de CHF 1'000.--];
Sierro, Arlette, de Hérémence, à Sion, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.--. Selon déclaration des gérants du 10.03.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].