Renseignements sur Elisabeth Siegrist-Hubeli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Elisabeth Siegrist-Hubeli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1841103, Registre du commerce Argovie, (400)
Siegrist Service AG, in Oftringen, CHE-107.786.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6949552).
Statutenänderung:
03.09.2014, 18.11.2014.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Hans Rudolf, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist-Hubeli, Elisabeth, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merkli & Partner AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Rudolf, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Vordemwald].
Numéro de publication: 5348416, Registre du commerce Argovie, (400)
Siegrist Service AG, in Oftringen, CH-400.3.001.664-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 2, Publ. 4671480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Werner, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Hans Rudolf, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Siegrist-Hubeli, Elisabeth, von Vordemwald, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Rudolf, von Vordemwald, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Johanna, von Vordemwald und Hallau, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alvaro, Michael J., von Bern und Kilchberg ZH, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.