Renseignements sur Claude Henri Sieder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claude Henri Sieder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1685831, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schmid AG, energy solutions, in Eschlikon, CHE-105.774.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7152010).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Albert Paul, von Wängi, in Bazenheid, mit Kollektivprokura zu zweien;
Harder, Paul, von Niederbüren, in Henau (Uzwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Cornelia, von Wilderswil, in Eschlikon TG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wil SG];
Sieder, Claude Henri, von Gommiswald, in Ettenhausen (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1400347, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Plica AG, in Frauenfeld, CHE-103.663.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1224005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieder, Claude, von Gommiswald, in Ettenhausen (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5740032, Registre du commerce Thurgovie, (440)
The Gentleman GmbH, in Aadorf, CH-440.4.019.687-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2006, S. 15, Publ. 3688472).
Firma neu:
The Gentleman GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, David, von Walzenhausen, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Sieder, Claude, von Gommiswald, in Ettenhausen (Aadorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Ettenhausen (Aadorf), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].