Renseignements sur Faton Shala
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Faton Shala
Dernières notifications FOSC pour Faton Shala
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004799763, Registre du commerce Berne, (36)
OL Reinigungen GmbH, in Thun, CHE-162.639.246, Pestalozzistrasse 67, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.12.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen in den Bereichen Reinigung, Hauswartung und Unterhalt insbesondere von Ein- und Mehrfamilienhäusern, (Ferien-)Wohnungen, Büros und Gewerberäumen, Gartenanlagen, Fassaden und Gebäude-Infrastruktur. Ausserdem führt die Gesellschaft alle Arbeiten zur Organisation von Umzügen (Transporte, Logistik, Reinigungen) aus. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 31.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Shala, Faton, von Unterseen, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Avdullahaj, Ilir, von Heimberg, in Thun, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004695490, Registre du commerce Berne, (36)
Prudent Protection Security GmbH, in Thun, CHE-416.133.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avdullahaj, Ilir, von Heimberg, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shala, Faton, von Unterseen, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004510482, Registre du commerce Berne, (36)
Prudent Protection Security GmbH, in Niederried bei Interlaken, CHE-416.133.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, Publ. 2841599).
Statutenänderung:
23.11.2018.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Pestalozzistrasse 67, 3600 Thun.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Jethro Jan Raffael, von Brienz (BE), in Niederried b. Interlaken (Niederried bei Interlaken), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Shala, Faton, von Unterseen, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avdullahaj, Ilir, von Heimberg, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.