Renseignements sur Viola Seydel-Bosshard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Viola Seydel-Bosshard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7009004, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bosshard & Seydel GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.013.750-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 19, Publ. 5045118).
Statutenänderung:
19.12.2012.
Firma neu:
Seydel GmbH Malerservice.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seydel, René, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Seydel-Bosshard, Viola, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 2276106, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bosshard & Seydel GmbH, in Kreuzlingen, Führen eines Malerbetriebes und Dienstleistungsunternehmen für alle Bereiche der Maltechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2000, S. 4936).
Statutenänderung:
17.05.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Rudolf, von Turbenthal, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Bosshard-Leimer, Ursula, von Turbenthal, in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seydel, René, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Seydel-Bosshard, Viola, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bosshard & Seydel GmbH, in K r e u z l i n g e n, Weststrasse 22a, 8280 Kreuzlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.07.2000.
Zweck:
Führen eines Malerbetriebes und Dienstleistungsunternehmen für alle Bereiche der Maltechnik. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 40'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bosshard, Rudolf, von Turbenthal, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Seydel, Rene, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Bosshard-Leimer, Ursula, von Turbenthal, in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Seydel-Bosshard, Viola, von Gottlieben, in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.