Renseignements sur Bruno Seifert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Bruno Seifert
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Seifert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005044411, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Typolay Aktiengesellschaft, in Buchs (SG), CHE-107.930.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517739).
Statutenänderung:
01.12.2020.
Firma neu:
BKA Typolay AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Agentur für integrierte Kommunikation, das Erbringen von Strategie-, Kreations- und Beratungsdienstleistungen im Bereich Kommunikation, Sponsoring und Fundraising sowie die Entwicklung, Realisierung, Produktion und Regie von Inhalten und von Instrumenten der Marketing- und Unternehmenskommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 60 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACV Wirtschaftsprüfung AG (CHE-434.685.231), in Buchs SG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Bruno, von Wartau, in Gretschins (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Azmoos (Wartau)].
Numéro de publication: 4050251, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Typolay Aktiengesellschaft, in Buchs SG, CHE-107.930.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2004, S. 10, Publ. 2236074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Indermaur, Micha, von Sevelen, in Sevelen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Bruno, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3476567, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Burgruine Wartau, in Wartau, CHE-101.952.375, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7173588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papadopoulos Hatziisaak, Bea, von Wartau und Zürich, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tinner, Beat, von Sennwald und Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Bruno, von Wartau, in Gretschins (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernold, Andreas, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.