Renseignements sur Willi Schweizer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Willi Schweizer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Willi Schweizer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2401779, Registre du commerce Zurich, (20)
Accertis AG, in Zürich, CHE-113.421.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, Beat, von Maisprach und Basel, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Willi, von Ringgenberg BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2858294, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Capsugel AG, in Arlesheim, CH-280.3.917.947-4, Leitung und Überwachung des Verkaufes von Gelatine-Kapseln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2002, S. 5).
Firma neu:
Capsugel AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.05.2005 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Dr. Christophe Sarasin, St. Jakobs-Strasse 7, 4002 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Willi, von Ringgenberg BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Driesen, Guido, belgischer Staatsangehöriger, in Mendham Township (New Jersey/USA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läufer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freiburg i. Br. (D), Mitglied des Verwaltungsrates];
Sarasin, Dr. Christophe, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Staehelin, Dr. Thomas, von Basel, in Riehen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Capsugel AG, in A r l e s h e i m , Leitung und Überwachung des Verkaufes von Gelatine-Kapseln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 01.12.2000, S. 8205).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Willi, von Ringgenberg BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].