Renseignements sur Patrick Schweizer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Patrick Schweizer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Patrick Schweizer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3143125, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
heussercrea ag, in St. Gallen, CHE-102.981.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6447876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andermatt, Benno, von Baar, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Heinz, von Hombrechtikon, in Kradolf-Schönenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neukirch (Egnach), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Künzler, Max, von Walzenhausen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuppli, Norbert, von Gachnang, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karachristos, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Patrick, von Rafz, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 6447876, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
heussercrea ag, in St. Gallen, CH-320.3.037.950-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6234166). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heusser, Heinz, von Hombrechtikon, in Neukirch (Egnach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Andermatt, Benno, von Baar, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Schweizer, Patrick, von Rafz, in St. Gallen, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 3566422, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CTP St. Gallen AG, in St. Gallen, CH-320.3.045.141-7, Erbringung von Dienstleistungen für das graphische Gewerbe usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2004, S. 11, Publ. 2219572).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Patrick, von Rafz, in Mörschwil, mit Einzelprokura.