Renseignements sur Christian Schwarz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Schwarz
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Schwarz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005742879, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Egeler Lutz AG, in Basel, CHE-114.942.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egeler, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlisberger, Dr. Andreas, von Langnau im Emmental und Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Andreas, von Wolfhalden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Gütlin, Nicolas David, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klotz, Walter, von Möhlin, in Münchenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Christian, von Riehen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005205329, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Egeler Lutz AG, in Basel, CHE-114.942.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, S.0, Publ. 2135607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egeler, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klotz, Walter, von Möhlin, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Christian, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5114980, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Egeler Lutz AG, in Basel, CH-270.3.014.175-1, Kleinhüningerstr. 162, 4057 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2009, 29.06.2009.
Zweck:
Betrieb eines Baugeschäfts. Die Gesellschaft kann in angrenzenden Geschäftsfeldern tätig werden, sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und verwerten.
Aktienkapital:
CHF 240'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 240'000.00.
Aktien:
240 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag und Inventarliste vom 20.06.2009 Betriebsmobiliar zum Preis von CHF 283'500.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern und soweit Adressen bekannt, ansonsten via SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lutz, Andreas, von Wolfhalden, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Egeler, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egeler, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klotz, Walter, von Möhlin, in Münchenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Christian, von Riehen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH (CH-241.4.005.421-9), in Bättwil, Revisionsstelle.