Renseignements sur Sibylle Elisabeth Schurtenberger-Dormann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Sibylle Elisabeth Schurtenberger-Dormann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005492484, Registre du commerce Nidwald, (150)
SmartTan GmbH, in Stansstad, CHE-181.934.711, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schurtenberger-Dormann, Sibylle Elisabeth, von Kriens, in Stansstad, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurtenberger, Peter, von Hochdorf, in Stansstad, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004664875, Registre du commerce Nidwald, (150)
SmartTan GmbH, in Stansstad, CHE-181.934.711, Achereggstrasse 6a, 6362 Stansstad, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Bräunungsgeräten und damit im Zusammenhang stehenden Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 25.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
PS Management & Commerce GmbH (CHE-108.483.861), in Stansstad, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schurtenberger-Dormann, Sibylle Elisabeth, von Kriens, in Stansstad, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Nidwald, (150)
PS Management & Commerce GmbH, in Stansstad, Achereggstrasse 6a, 6362 Stansstad, neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Statutendatum:
9.12.1998.
Zweck:
Dienstleistungen im Management- und Kommerzbereich;
kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Kollektivgesellschaft "PS Management & Commerce, Peter Schurtenberger & Partner", in Hergiswil NW, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 09.12.1998 und Übernahmebilanz per 01.11.1998 mit Aktiven von CHF894'274.¬ und Passiven von CHF714'274.¬ zum Preise von CHF180'000.¬, wovon CHF20'000.¬ auf das Stammkapital angerechnet und CHF160'000.¬ als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schurtenberger, Peter, von Ballwil und Hochdorf, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF19'000.¬;
Schurtenberger-Dormann, Sibylle, von Ballwil und Hochdorf, in Stansstad, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF1'000.¬.