Renseignements sur Evelyne Schumacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Evelyne Schumacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005442876, Registre du commerce Berne, (36)
allani Kinderhospiz Bern, in Bern, CHE-216.477.188, Verein (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311202).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 29.03.2022 und Inventar per 31.12.2021 Aktiven von CHF 7'163'306.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'780'056.00 auf die Stiftung allani Kinderhospiz Bern, in Bern (CHE-359.551.497).
Gegenleistung:
Keine.
Name neu:
allani Kinderhospiz Bern in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.03.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Susanne, von Dübendorf, in Ueberstorf, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clausen, Sarah Nadja, von Ernen, in Lenzburg, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Stephanie, von Brig-Glis, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Ingrid, von Rothrist, in Aarwangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Ulrich, von Rothrist, in Aarwangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Simone, von Kradolf-Schönenberg, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schafer, Patrick, von Bösingen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glauser, André, von Fraubrunnen, in Krauchthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Evelyne, von Rüschegg, in Bettlach, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Stephan, von Schinznach, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005311202, Registre du commerce Berne, (36)
allani Kinderhospiz Bern, in Bern, CHE-216.477.188, Verein (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996334).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, André, von Fraubrunnen, in Krauchthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Evelyne, von Rüschegg, in Bettlach, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004646670, Registre du commerce Berne, (36)
allani Kinderhospiz Bern, in Bern, CHE-216.477.188, Belpstrasse 24, 3007 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.02.2019.
Zweck:
Der Verein hat zum Zweck: Kinder, mit einer lebenslimitierenden Diagnose ein Zuhause auf Zeit zu bieten, in dem sie im Zentrum stehen, kindergerecht behandelt werden und trotz aller Schwere lustige und leichte Momente erleben dürfen. Mütter und Väter Unterstützung in dieser belastenden Situation zu bieten, sie zu entlasten. Brüder und Schwestern einen Ort zu bieten, wo ihren eigenen Bedürfnissen Rechnung getragen wird.
Mittel:
Mittel: Spenden, Schenkungen, Legate, Erträge aus Dienstleistungen, Beiträge der öffentlichen Hand.
Eingetragene Personen:
Peter, Susanne, von Dübendorf, in Ueberstorf, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clausen, Sarah Nadja, von Ernen, in Lenzburg, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Stephanie, von Brig-Glis, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Ingrid, von Rothrist, in Aarwangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Ulrich, von Rothrist, in Aarwangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Simone, von Kradolf-Schönenberg, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schafer, Patrick, von Bösingen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher, Evelyne, von Rüschegg, in Bettlach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.