Renseignements sur Dr. Frank Schreiber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Frank Schreiber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005792412, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, in Basel, CHE-107.998.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005532107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Makra, Robert, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Bern, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schreiber, Dr. Frank, von Lugano, in Reitnau, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasche, Dr. Frauke, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Direktorin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seijas Romero, Paula, spanische Staatsangehörige, in Basel, Direktorin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004926704, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, in Basel, CHE-107.998.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 07.04.2020, Publ. 1004867551).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisher, Andrea Renate, deutsche Staatsangehörige, in Bottmingen, Direktorin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Giger, Frank Hermann, von Breitenbach, in Breitenbach, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kaiser, Dr. Rolf Matthias Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Makra, Robert, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Bern, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schreiber, Dr. Frank, von Lugano, in Reitnau, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 3785935, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse der Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, in Basel, CHE-109.716.358, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193063).
Name neu:
Pensionskasse der Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 12.07.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Kurt, von Heiden, in Cham, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schröder, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Heitersheim (DE), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cremer, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Schwabenheim an der Selz (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Frank, von Breitenbach, in Breitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreiber, Frank, von Lugano, in Reitnau, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jazurlo, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].