Renseignements sur Dr. Maria Claudia Schoch Zeller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Maria Claudia Schoch Zeller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005353982, Registre du commerce Zurich, (20)
MDZ Uster AG, Medizinisches Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.595.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004869802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Claudia, von Zürich und Basel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1207565, Registre du commerce Zurich, (20)
Krebsliga des Kantons Zürich, in Zürich, CH-020.6.000.093-4, Verein (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6890088).
Statutenänderung:
29.05.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch Zeller, Claudia, von Zürich und Basel, in Berikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girgis-Musy, Gisela, von Ecublens VD, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stupp, Dr. Roger, von Basel, in Erlenbach ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6494610, Registre du commerce Zurich, (20)
MDZ Uster AG, Medizinisches Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland, in Uster, CH-020.3.025.810-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 28, Publ. 5486052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Edgar Paul, von Birrhard, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Heinz, von Uster und Wetzikon ZH, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Thomas, von Winterthur, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waser, Heinz, von Dägerlen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züst, Erich, von Pfäffikon und Wattenwil, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Otto C., von Greifensee, in Zürich, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Reinhard, von Schänis, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Walliser, Bruno, von Volketswil und Mosnang, in Volketswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Egli, Werner, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht, Jürg, von Uster und Hinwil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raths, Hans Heinrich, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Claudia, von Zürich und Basel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg, Thomas, von Glarus und Fehraltorf, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mühlemann, Andreas Eduard, von Pfäffikon und Bönigen, in Pfäffikon, Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].