Renseignements sur Roumyana Schnettler
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roumyana Schnettler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005949378, Registre du commerce Zurich, (20)
CymbiQ Group AG, in Bassersdorf, CHE-197.751.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2023, Publ. 1005705888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnettler, Roumyana, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Frank-Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenisch, Reto, von Ilanz/Glion, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4107419, Registre du commerce Zurich, (20)
Nairol Holding AG, bisher in Baar, CHE-197.751.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3814153).
Statutenänderung:
26.02.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich.
Partizipationskapital neu:
CHF 200'000.00.
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 200'000.00.
Partizipationsscheine neu:
2'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 100.00. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 05.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ljubicic, Samuel, von Plaffeien, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchesi, Marco, von Zürich, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhler, Thomas Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Luzius, von Sagogn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnettler, Roumyana, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Frank-Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.