Renseignements sur Silvia Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Silvia Schneider
Participations
Dernières notifications FOSC pour Silvia Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004845348, Registre du commerce Berne, (36)
Royal Present SD SA, in Interlaken, CHE-101.261.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, S.0, Publ. 2379391).
Statutenänderung:
28.02.2020.
Firma neu:
Gallery Metropole AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Silvia, von Neckertal, in Beatenberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mogelsberg, in Waldegg (Beatenberg), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Alder, Erika, von Küsnacht (ZH), in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dill, Kurt, von St. Gallen, in Beatenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruchti, Manuel, von Bern und Büren an der Aare, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3526446, Registre du commerce Berne, (36)
swissgallery ag, in Bern, CH-092.3.014.471-1, Herstellung von und Handel mit Artikeln in den Bereichen Uhren, Geschenke und Schokolade, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2002, S. 3, Publ. 372152).
Firma neu:
swissgallery ag in Liquidation.
Vinkulierung:
[Gemäss Art. 685a Abs. 3 OR ist die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien dahingefallen.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.08.06 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holec, Kaoru, von Thun, in Bern, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Consulta Bern AG Allg. Treuhanddienstleistungen, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Silvia, von Mogelsberg, in Beatenberg, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Interlaken, Präsidentin];
Tschumi + Partner Treuhand AG, in Zollikofen, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
swissgallery ag, bisher in I n t e r l a k e n , Herstellung von und Handel mit Artikeln in den Bereichen Uhren, Geschenke und Schokolade, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2000, S. 7083).
Gründungsstatuten:
27.09.2000.
Statutenänderung:
23.11.2000.
Sitz neu:
B e r n .
Domizil neu:
Effingerstrasse 16, 3008 Bern.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit Artikeln in den Bereichen Uhren, Geschenke und Schokolade;
kann Immobilien kaufen und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Silvia, von Mogelsberg, in Interlaken, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Holec, Kaoru, von Thun, in Bern, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [wie bisher];
Consulta Bern AG Allg. Treuhanddienstleistungen, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Grass, Marcel, von Klosters-Serneus, in Murten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.