Renseignements sur Kurt Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005478291, Registre du commerce Zurich, (20)
ECOACTIVATOR SCHNEIDER GmbH, in Uster, CHE-321.759.227, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065417).
Firma neu:
ECOACTIVATOR SCHNEIDER GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Kurt, von Uster, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider-Berle, Elsa, von Uster, in Uster, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bühlmann, Manuel Roger, von Hohenrain, in Gossau (ZH), Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4065417, Registre du commerce Zurich, (20)
ECOACTIVATOR SCHNEIDER GmbH, in Uster, CHE-321.759.227, Im Schwizergut 21, 8610 Uster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, die Projektierung, den Verkauf, den Handel, die Entwicklung, die Produktion und den Einkauf von Maschinen, Equipment, sonstigem Zubehör und Produkten im Bereich Wasseraufbereitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schneider, Kurt, von Uster, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5714806, Registre du commerce Schwyz, (130)
Biostel Schweiz AG, in Schübelbach, CH-130.0.011.459-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2010, S. 17, Publ. 5512966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Kurt, von Uster, in Uster, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Peter, von Bassersdorf, in Panama-Stadt (PA), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Wachter, Daniel, von Mels, in Lachen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].