Renseignements sur Jürg Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2490737, Registre du commerce Argovie, (400)
Fürsorgefonds der Arbeitnehmer der Jules Schlör Aktiengesellschaft, in Menziken, CHE-109.731.990, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2012, Publ. 6532180).
Name neu:
Fürsorgefonds der Arbeitnehmer der Jules Schlör Aktiengesellschaft in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA) vom 07.09.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Jürg, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2025647, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hochstamm Seetal AG, in Hohenrain, CHE-115.227.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2012, Publ. 6891268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Simon, von Bürglen UR, in Geuensee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Jürg, von Luzern, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Roger, von Berg TG, in Schüpfheim, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1728233, Registre du commerce Lucerne, (100)
Getränke Bussmann GmbH, in Luzern, CHE-316.052.180, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1292561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Jürg, von Luzern, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schlör AG (CHE-102.211.643), in Menziken, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Red Spots AG (CHE-109.894.161), in Meggen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wirth, Daniel, von Oberstammheim, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.