Renseignements sur Iris Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Iris Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2528279, Registre du commerce Zurich, (20)
Weiss Zimmerei & Blockbau GmbH, in Langnau am Albis, CHE-112.363.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, Publ. 1300389).
Statutenänderung:
24.11.2015.
Firma neu:
Zimmerei Schneider GmbH.
Sitz neu:
Schönenberg ZH.
Domizil neu:
Tirggelweg 3, 8824 Schönenberg ZH.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Weiss Zimmerei & Blockbau, in Langnau am Albis, gemäss Vertrag vom 15.04.2005 und Übernahmebilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 223'499.95 und Passiven von CHF 201'843.72, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 1'655.93 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Pascal, von Rüthi SG, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schneider, Iris, von Rüthi SG, in Langnau am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 1300389, Registre du commerce Zurich, (20)
Weiss Zimmerei & Blockbau GmbH, in Langnau am Albis, CHE-112.363.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, Publ. 7085068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Stefan, von Hundwil, in Hedingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Weiss, Janine, von Hundwil, in Hedingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Pascal, von Rüthi SG, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schneider, Iris, von Rüthi SG, in Langnau am Albis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.